SVENSON MEDICAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 81
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SVENSON MEDICAL SL
CIF B83681668
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 20/06/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Batlle Garcia Daniel
VINCULACIONES DE SVENSON MEDICAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SVENSON MEDICAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batlle Garcia Daniel | Administrador Unico | 03/12/2015 | 27/09/2018 |
Cuellar Jaramillo Diego | Apoderado Mancomunado | 11/10/2016 | 27/09/2018 |
Fernandez Valmayor Ruiz De Alegria Borja | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/10/2016 | 27/09/2018 |
Garcia Picazo Diego | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2017 | 27/09/2018 |
Lopez De Villalta Y Peinado Maria Angeles | Apoderado Mancomunado | 11/10/2016 | 27/09/2018 |
Lopez De Villalta Y Peinado Maria Angeles | Apoderado | 11/11/2014 | 27/09/2018 |
Cuellar Jaramillo Diego | Apoderado | 11/11/2014 | 10/07/2017 |
Garcia Fernandez De Cañete Susana | Administrador Unico | 03/12/2015 | |
Montes Sierra Miguel Angel | Apoderado | 11/11/2014 |
ACTOS BORME DE SVENSON MEDICAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 97, S 8, H M 331342, I/A 21 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 97, S 8, H M 331342, I/A 21 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 94, S 8, H M 331342, I/A 20 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 94, S 8, H M 331342, I/A 20 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 91, S 8, H M 331342, I/A 19 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 90, S 8, H M 331342, I/A 18 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 90, S 8, H M 331342, I/A 18 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 89, S 8, H M 331342, I/A 17 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 89, S 8, H M 331342, I/A 17 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-28
- C/ ORENSE 81 3& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 88, S 8, H M 331342, I/A 16 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28