SVENDBORG PV II SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 26
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SVENDBORG PV II SL
CIF B25672379
Capital Social 203100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Propietario CRUANORNA SL
VINCULACIONES DE SVENDBORG PV II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SVENDBORG PV II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUANORNA SL | Socio Unico | 02/03/2015 | 19/11/2015 |
Perez Marcos Oscar | Administrador Unico | 02/03/2015 | 19/11/2015 |
Pellicer Ambert Jordi | Administrador Unico | 02/03/2015 | |
Serra Florejachs Monica | Apoderado | 11/06/2013 | 02/03/2015 |
ACTOS BORME DE SVENDBORG PV II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 13, S 8, H M 600378, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 13, S 8, H M 600378, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 13, S 8, H M 600378, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- PRODUCCION, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. COMPRAVENTA Y EXPLOTACION DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. COMPRAVENTA, EXPLOTACION Y ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 11, S 8, H M 600378, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
- C/ SERRANO 26 - 6& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 11, S 8, H M 600378, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
- Otras modificaciones estatutarias: APROBACION DE UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 11, S 8, H M 600378, I/A 2 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 222, S 8, H L 23004, I/A 6 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 222, S 8, H L 23004, I/A 5 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 222, S 8, H L 23004, I/A 4 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1160 , F 222, S 8, H L 23004, I/A 4 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25