SUTTON XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Ferran, 7
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUTTON XXI SL
CIF B64004906
Fecha de Constitución 08/11/2005
Página Web www.7camicie.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUTTON XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUTTON XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soler Tarradellas Ramon | Administrador Solidario | 15/06/2015 | 14/12/2016 |
Soler Tarradellas Ramon | Liquidador | 14/12/2016 | 14/12/2016 |
Werner Muhlemann | Administrador Solidario | 15/06/2015 | 14/12/2016 |
Werner Muhlemann | Apoderado | 01/07/2009 | 14/12/2016 |
Soler Tarradellas Ramon | Administrador Unico | 15/06/2015 |
ACTOS BORME DE SUTTON XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 7 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 7 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 7 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
- LA COMPRA,VENTA,IMPORTACION Y EXPORTACION DE RELOJES Y JOYERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
- CL SANT FERRAN,NUMERO 7, CASA 27 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: RAMON SOLER TARRADELLAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37991 , F 198, S 8, H B 317721, I/A 5 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08