SUSYALGARLEM SL - EXTINGUIDA
Dirección social PLAZA CAÑAVERAL DE LEON, 5 3º C
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social SUSYALGARLEM SL
CIF B21602461
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 13/06/2019
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUSYALGARLEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUSYALGARLEM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lejarraga Lemus Alvaro | Administrador Solidario | 17/04/2019 | 28/05/2024 |
Muñoz Garcia Susana | Administrador Solidario | 17/04/2019 | 28/05/2024 |
ACTOS BORME DE SUSYALGARLEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 25157, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 25157, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 25157, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-21
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 25157, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-21
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H H 25157, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-21
- PLAZA CAÑAVERAL DE LEON, 5 3º C (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 69, S 8, H H 25157, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-21
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 69, S 8, H H 25157, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
Dirección:RD EXTERIOR, ZONA SUR NumeroS/N bis NO (HUELVA)
Comienzo de operaciones:13/06/19
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:4772 Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1130 , F 69, S 8, H H 25157, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21