SUSTAINABLE ENERGY & HOUSING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Etxeaurrea Kalea, 9
Código Postal 48100
Municipio Mungia
Provincia Bizkaia
Razón Social SUSTAINABLE ENERGY & HOUSING SL
CIF B95709556
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 16/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gomez Lopez Arturo
Propietario CIFER REVOLUCIONA SL
VINCULACIONES DE SUSTAINABLE ENERGY & HOUSING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUSTAINABLE ENERGY & HOUSING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIFER REVOLUCIONA SL | Socio Unico | 27/03/2018 | 15/11/2022 |
Gomez Lopez Arturo | Administrador Unico | 27/03/2018 | 15/11/2022 |
Gomez Lopez Arturo | Administrador Solidario | 15/03/2016 | 27/03/2018 |
Rebollar Buldain Pedro | Administrador Solidario | 15/03/2016 | 27/03/2018 |
Rebollar Buldain Pedro Antonio | Administrador Unico | 01/02/2016 | 15/03/2016 |
Barrena Vitores Esther | Administrador Unico | 19/01/2013 | 01/02/2016 |
Rebollar Buldain Pedro Antonio | Apoderado | 28/02/2013 | 24/12/2013 |
ACTOS BORME DE SUSTAINABLE ENERGY & HOUSING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 138, S 8, H BI 61499, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 138, S 8, H BI 61499, I/A 8 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-48
- C/ ETXEAURREA 9 (MUNGIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 137, S 8, H BI 61499, I/A 7 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 137, S 8, H BI 61499, I/A 6 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 137, S 8, H BI 61499, I/A 6 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 137, S 8, H BI 61499, I/A 6 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 137, S 8, H BI 61499, I/A 6 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 136, S 8, H BI 61499, I/A 5 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-48
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 4. Transmisión de participaciones.... Artículo 18. Resolución de Conflictos...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 136, S 8, H BI 61499, I/A 5 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-48
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5340 , F 136, S 8, H BI 61499, I/A 5 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-48