SUSCRIPRESS SL - EXTINGUIDA
Razón Social SUSCRIPRESS SL
CIF B61982377
Capital Social 304220.25 Euros
VINCULACIONES DE SUSCRIPRESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUSCRIPRESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montins Lana Jorge | Administrador Unico | 16/01/2024 | |
Montins Lana Jorge | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
Montins Ordoñez Marc | Apoderado Solidario | 13/03/2023 | 16/01/2024 |
Montins Ordoñez Victor | Apoderado Solidario | 13/03/2023 | 16/01/2024 |
ACTOS BORME DE SUSCRIPRESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31768 , F 112, S 8, H B 200605, I/A 14 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 301.215,19 | Euros |
Capital Actual: | 304.220,25 | Euros |
Porcentaje: | 10.023,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31768 , F 112, S 8, H B 200605, I/A 14 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31768 , F 112, S 8, H B 200605, I/A 14 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31768 , F 112, S 8, H B 200605, I/A 14 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31768 , F 111, S 8, H B 200605, I/A 13 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08