SURVIVAL 2.017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Biteri Kalea, 10
Código Postal 20100
Municipio Errenteria
Provincia Gipuzkoa
Razón Social SURVIVAL 2.017 SL
CIF B20812376
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/05/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SURVIVAL 2.017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SURVIVAL 2.017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astiazaran Arruabarrena Maria Iciar | Consejero | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Camino Chopitea Miren | Consejero | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Dominguez Vicente Zuriñe | Secretario | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Dominguez Vicente Zuriñe | Consejero | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Dominguez Vicente Zuriñe | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Dominguez Vicente Zuriñe | Liquidador | 01/07/2022 | 01/07/2022 |
Ezama Elorza Iagoba | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Ezama Elorza Iagoba | Apoderado | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
Ezama Elorza Iagoba | Apoderado | 27/02/2014 | 01/07/2022 |
Gutierrez Monge Raul | Presidente | 29/01/2021 | 01/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SURVIVAL 2.017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 150, S 8, H SS 22378, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 150, S 8, H SS 22378, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 150, S 8, H SS 22378, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 150, S 8, H SS 22378, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 150, S 8, H SS 22378, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-20
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 148, S 8, H SS 22378, I/A 6 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 148, S 8, H SS 22378, I/A 6 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 148, S 8, H SS 22378, I/A 6 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
- MODIFICADO EL ARTICULO 7º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES relativo a la transmisión de participaciones sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 147, S 8, H SS 22378, I/A 5 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2030 , F 147, S 8, H SS 22378, I/A 4 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-20