SURGITRAINER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jordi Girona, 1
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SURGITRAINER SL
CIF B66663303
Capital Social 3192.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 10/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SURGITRAINER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SURGITRAINER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amat Riera Jaime | REPR.143 RRM | 31/01/2019 | 03/01/2024 |
BIOEMPREN SL | Administrador Unico | 31/01/2019 | 03/01/2024 |
Perez Tejada Jose Luis | Liquidador | 03/01/2024 | 03/01/2024 |
Casals Gelpi Alicia | Administrador Unico | 15/03/2016 | 11/12/2018 |
ACTOS BORME DE SURGITRAINER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 188, S 8, H B 482272, I/A 7 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 188, S 8, H B 482272, I/A 7 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 188, S 8, H B 482272, I/A 7 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 192,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.192,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 187, S 8, H B 482272, I/A 6 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 20 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. MAYORIA ORDINARIA. MAYORIA REFORZADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 186, S 8, H B 482272, I/A 5 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.14.- CONVOCATORIA JUNTA GENERAL. ART.33.- REMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 186, S 8, H B 482272, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 185, S 8, H B 482272, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 185, S 8, H B 482272, I/A 2 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 183, S 8, H B 482272, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08
Dirección:CL JORDI GIRONA, 1-3, ED. OMEGA, P. 4, DESP. 408 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/12/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:INGENIERIA,INVESTIGACION,DISEÑO,DESARROLLO,FABRICACION,APLICACION,CONSULTORIA,FORMACION, ASISTENCIATECNICA,COMERCIALIZACION PRODUCTOS,SERVICIOS,RELACION A TECNOLOGIAS SECTOR CIENCIAS D SALUD APLICADAS A FORMACION ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45264 , F 183, S 8, H B 482272, I/A 1 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-08