SURGICAL BROADCAST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Venecia, 17
Código Postal 41008
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SURGICAL BROADCAST SL
CIF B91897157
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
Fecha de Constitución 14/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SURGICAL BROADCAST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SURGICAL BROADCAST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Martinez Daniel | Liquidador | 27/06/2012 | 27/06/2012 |
Ramirez Martinez Daniel | Administrador Unico | 16/12/2011 | 27/06/2012 |
Coca De La Torre Andres | Administrador Unico | 31/12/2010 | 16/12/2011 |
Coca De La Torre Andres | Administrador Solidario | 05/10/2010 | 31/12/2010 |
Ramirez Martinez Daniel | Administrador Solidario | 05/10/2010 | 31/12/2010 |
ACTOS BORME DE SURGICAL BROADCAST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 4 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 4 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 4 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 4 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 2 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 2 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 177, S 8, H SE 87397, I/A 2 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-11-41