SURFILM AMALGAMATED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Lluria, 46
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SURFILM AMALGAMATED SL
CIF B42850073
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 05/02/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUR FILM GLOBAL SL
VINCULACIONES DE SURFILM AMALGAMATED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SURFILM AMALGAMATED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Garcia Maria | Apoderado Solidario | 16/02/2021 | 24/10/2023 |
Alvarez Garcia Maria | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | 24/10/2023 |
Andreas Michael Wentz | REPR.143 RRM | 24/10/2023 | |
Andreas Michael Wentz | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | 24/10/2023 |
Anil Raja Patade | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | 24/10/2023 |
Cano Trujillo Juan Antonio | Liquidador | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
Cano Trujillo Juan Antonio | Apoderado Solidario | 16/02/2021 | 24/10/2023 |
Cano Trujillo Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | 24/10/2023 |
Louis Benedict Lewarne | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | 24/10/2023 |
Martin Martin Sara | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | 24/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SURFILM AMALGAMATED SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47974 , F 120, S 8, H B 568021, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47974 , F 120, S 8, H B 568021, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47974 , F 120, S 8, H B 568021, I/A 5 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47974 , F 120, S 8, H B 568021, I/A 4 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-08
- CL ROGER DE LLURIA Num.46 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47974 , F 119, S 8, H B 568021, I/A 3 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 68, S 8, H TF 65703, I/A 2 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 66, S 8, H TF 65703, I/A 1 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 66, S 8, H TF 65703, I/A 1 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Dirección:C/ SAN JUAN BAUTISTA 10 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:05/02/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal, la que corresponde al CNAE 5915, Actividades de producción cinemato-gráfica y de video, y además: El servicio de producción del proyecto denominado temporalmente como "CITADEL". Actividades de exhibición cinematográfica. Actividades de producción cinematográfica y de video
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 66, S 8, H TF 65703, I/A 1 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38