TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Retamar, 11
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SPAIN SL
CIF B86666278
Capital Social 153000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos del tabaco
Fecha de Constitución 19/02/2013
Nombres Anteriores
- SANTA FE NATURAL TOBACCO COMPANY SPAIN SL
- SURANTE SPAIN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Sfr Tobacco International Gmbh
VINCULACIONES DE TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervesato Gian Luigi | Liquidador | 28/11/2016 | 28/11/2016 |
Lenk Tomas | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 28/11/2016 |
Martinez Ferrer Carlos Francisco | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 28/11/2016 |
Sfr Tobacco International Gmbh | Socio Unico | 26/07/2013 | 28/11/2016 |
Zinser Alexander | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 18/08/2016 |
Raymond Cameron Michael | Administrador Solidario | 26/02/2014 | 17/08/2015 |
Morachnick William Jay | Administrador Solidario | 29/07/2013 | 26/02/2014 |
Hermida Santos Francisco | Administrador Unico | 26/02/2013 | 29/07/2013 |
LEXXEL SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Socio Unico | 26/02/2013 | 26/07/2013 |
ACTOS BORME DE TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 69, S 8, H M 554196, I/A 13 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 69, S 8, H M 554196, I/A 13 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 69, S 8, H M 554196, I/A 13 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 69, S 8, H M 554196, I/A 13 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 69, S 8, H M 554196, I/A 12 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
- CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, SIENDO LA ACTUAL: "TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SWITZERLAND GMBH"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 69, S 8, H M 554196, I/A 11 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
- TRUE SPIRIT TOBACCO COMPANY SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 68, S 8, H M 554196, I/A 10 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 68, S 8, H M 554196, I/A 9 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-28
- C/ RETAMAR 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 68, S 8, H M 554196, I/A 8 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30795 , F 68, S 8, H M 554196, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28