SUPERTRINI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Amador de los Rios, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPERTRINI SL
CIF B88076294
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/04/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Milchior Pierre
Propietario PAVILIONS RIVERSIDE MANAGEMENT SL
VINCULACIONES DE SUPERTRINI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERTRINI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellido Esteban Oscar | Apoderado | 24/02/2022 | 25/09/2024 |
Milchior Pierre | Administrador Unico | 24/02/2022 | 25/09/2024 |
PAVILIONS RIVERSIDE MANAGEMENT SL | Socio Unico | 28/05/2019 | 25/09/2024 |
Gutierrez Herrero Alvarez De Estrada Enrique | Administrador Unico | 28/05/2019 | 24/02/2022 |
BARONCUT SL | Administrador Solidario | 18/04/2018 | 28/05/2019 |
Herraiz Aguilar Javier | Representante | 18/04/2018 | 28/05/2019 |
Oliver Bulto Bruno | Representante | 18/04/2018 | 28/05/2019 |
ORGMANIA SL | Administrador Solidario | 18/04/2018 | 28/05/2019 |
ACTOS BORME DE SUPERTRINI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 669622, I/A 5 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 669622, I/A 5 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-190-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 44, S 8, H M 669622, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
- C/ AMADOR DE LOS RIOS 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 44, S 8, H M 669622, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 44, S 8, H M 669622, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 44, S 8, H M 669622, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 28 BAJO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 43, S 8, H M 669622, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 43, S 8, H M 669622, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 43, S 8, H M 669622, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37567 , F 43, S 8, H M 669622, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28