SUPERTEC ZONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av La Ferreria, 20
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPERTEC ZONA SL
CIF B60809043
Capital Social 302097.46 Euros
Actividad Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUPERTEC ZONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERTEC ZONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Vena Joaquin | Apoderado | 08/02/2012 | 29/06/2015 |
Alsina Casanova Santiago | Apoderado | 19/01/2011 | 29/06/2015 |
Blanc Garcia Valcarcel Carlos | Apoderado | 08/02/2012 | 29/06/2015 |
Cantero Garcia Juan Carlos | Apoderado | 08/02/2012 | 29/06/2015 |
Delgado Delgado Javier | Apoderado | 08/02/2012 | 29/06/2015 |
Dominguez Santos Julio | Apoderado | 08/02/2012 | 29/06/2015 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Liquidador | 29/06/2015 | 29/06/2015 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Apoderado | 19/01/2011 | 29/06/2015 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Administrador Unico | 19/01/2011 | 29/06/2015 |
Fernandez Ruiz Isabel | Apoderado | 19/01/2011 | 29/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUPERTEC ZONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 99, S 8, H B 129490, I/A 31 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 99, S 8, H B 129490, I/A 31 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 99, S 8, H B 129490, I/A 31 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 98, S 8, H B 129490, I/A 30 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-08
- AV LA FERRERIA Num.20 (MONTCADA I REIXAC)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 98, S 8, H B 129490, I/A 29 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 98, S 8, H B 129490, I/A 28 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 98, S 8, H B 129490, I/A 27 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 97, S 8, H B 129490, I/A 26 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42388 , F 97, S 8, H B 129490, I/A 25 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-08