SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 72
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
CIF B85992394
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 10/06/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Yague Jeronimo | Apoderado | 26/07/2010 | 26/05/2020 |
Calvo Yague Jeronimo | Apoderado | 13/12/2010 | 26/05/2020 |
Calvo Yague Jeronimo | Administrador Mancomunado | 13/07/2015 | 26/05/2020 |
Martin Iglesias Alfonso | Administrador Mancomunado | 13/07/2015 | 26/05/2020 |
Calvo Yague Jeronimo | Administrador Unico | 23/02/2011 | 13/07/2015 |
Calvo Yague Jeronimo | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 | 23/02/2011 |
Martin Iglesias Alfonso | Administrador Mancomunado | 26/07/2010 | 23/02/2011 |
ACTOS BORME DE SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 24, S 8, H M 504292, I/A 6 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Nif:B85992394
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:MAGISTRADO: DON JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:27/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1165/2019
Datos Registrales:
Tomo:
27982
Libro:
0
Folio:
24
Hoja:
8-504292
Inscripción:
6
Fecha Inscripción26/05/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 24, S 8, H M 504292, I/A 6 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Nif:B85992394
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:MAGISTRADO: DON JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
Mandamiento ordenando la inscripción de la declaración de concurso y extinción de la sociedad, según auto de fecha 27 de noviembre de 2019
Fecha de Resolución:27/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1165/2019
Datos Registrales:
Tomo:
27982
Libro:
0
Folio:
24
Hoja:
8-504292
Inscripción:
6
Fecha Inscripción26/05/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 24, S 8, H M 504292, I/A 6 (26/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Nif:B85992394
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:MAGISTRADO: DON JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:27/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1165/2019
Datos Registrales:
Tomo:
27982
Libro:
0
Folio:
23
Hoja:
8-504292
Inscripción:
A
Fecha Inscripción22/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 23, S 8, H M 504292, I/A A (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERMERCADOS ECOLOGICOS EL VERGEL SL
Nif:B85992394
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:MAGISTRADO: DON JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
Mandamiento ordenando la anotación de declaración de concurso, mediante auto de.fecha 27 de noviembre de 2019
Fecha de Resolución:27/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1165/2019
Datos Registrales:
Tomo:
27982
Libro:
0
Folio:
23
Hoja:
8-504292
Inscripción:
A
Fecha Inscripción22/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 23, S 8, H M 504292, I/A A (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 23, S 8, H M 504292, I/A 5 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 23, S 8, H M 504292, I/A 5 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 23, S 8, H M 504292, I/A 5 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- C/ LOPEZ DE HOYOS 72 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27982 , F 22, S 8, H M 504292, I/A 4 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28