SUPERMERCADO SANCHEZ ROMERO SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social SUPERMERCADO SANCHEZ ROMERO SL
CIF B83671883
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/05/2003
Página Web www.sanchez-romero.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario EL CORTE INGLES SA
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE SUPERMERCADO SANCHEZ ROMERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERMERCADO SANCHEZ ROMERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boix Pastor Maria-francisca | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2020 | 07/02/2022 |
Campos Rus Pascual | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2020 | 07/02/2022 |
EL CORTE INGLES SA | Socio Unico | 29/10/2021 | 07/02/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 03/12/2021 | 07/02/2022 |
Fernandez De Llano Oscar | Administrador Solidario | 18/10/2021 | 07/02/2022 |
Mayor Sanchez Francisco | Apoderado | 13/08/2018 | 07/02/2022 |
Mayor Sanchez Francisco | Apoderado | 29/06/2016 | 07/02/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 07/08/2018 | 07/02/2022 |
PRICEWATHERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 25/11/2010 | 07/02/2022 |
Sotillos Diaz Eduardo | Administrador Solidario | 18/10/2021 | 07/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUPERMERCADO SANCHEZ ROMERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 127, S 8, H M 331873, I/A 36 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 127, S 8, H M 331873, I/A 36 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 126, S 8, H M 331873, I/A 35 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 126, S 8, H M 331873, I/A 34 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 126, S 8, H M 331873, I/A 33 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 126, S 8, H M 331873, I/A 33 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 126, S 8, H M 331873, I/A 33 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 126, S 8, H M 331873, I/A 32 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 125, S 8, H M 331873, I/A 31 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 125, S 8, H M 331873, I/A 30 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-28