SUPERMERCADO CADIZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Marconi, 37
Municipio Cádiz
Provincia Cádiz
Razón Social SUPERMERCADO CADIZ SL
CIF B11042645
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 12/06/1985
Página Web www.supercerka.es
Auditor BNFIX AUDIT AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE SUPERMERCADO CADIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERMERCADO CADIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNFIX AUDIT AUDITORES SLP | Auditor | 27/11/2009 | 22/08/2018 |
BNFIX AUDIT AUDITORES SLP | Auditor | 04/01/2016 | 22/08/2018 |
Liberato Mendoza Alfonso Servando | Apoderado | 17/01/2017 | 22/08/2018 |
Macias Misa Begoña | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Macias Misa Javier | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Macias Misa Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 12/06/2014 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Isabel Maria | Apoderado Mancomunado | 12/06/2014 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Isabel Maria | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Julia Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 12/06/2014 | 22/08/2018 |
Mora Martinez Julia Del Carmen | Apoderado Solidario | 20/12/2016 | 22/08/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUPERMERCADO CADIZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 102, S 8, H CA 5554, I/A 37 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-11
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 102, S 8, H CA 5554, I/A 37 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-11
- - La urbanización, promoción, explotación/adquisición, y arrendamiento de toda clase de terrenos rústicos y urbanos, edificios, pisos y locales comerciales de toda clase, incluso naves. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, se hace constar que la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 102, S 8, H CA 5554, I/A 36 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-11
- AVDA DE MARCONI 37 2ª - EDIFICIO MARIFA, MODULO 1. (CADIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 102, S 8, H CA 5554, I/A 36 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-11
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 102, S 8, H CA 5554, I/A 36 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-11
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 101, S 8, H CA 5554, I/A 35 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-11
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 99, S 8, H CA 5554, I/A 34 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-11
- Inscrito el cambio de representante físico en el Administrador único la entidad " Pedro Mora Juan Macías SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 99, S 8, H CA 5554, I/A 33 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-11
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 99, S 8, H CA 5554, I/A 32 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-11
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 75, S 8, H CA 5554, I/A 31 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-11