SUPERIA SUPERMERCADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda La Libertad, 11
Código Postal 28924
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPERIA SUPERMERCADOS SL
CIF B85560506
Capital Social 3004000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 29/10/2008
Página Web www.supercash.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Magdaleno Carmona Antonia | Administrador Concursal | 19/04/2011 | 06/11/2020 |
Tortosa Mondejar Jose Antonio | Administrador Concursal | 19/04/2011 | 06/11/2020 |
Martin Medina Francisco | Administrador Unico | 17/08/2011 | 16/08/2012 |
Alegre Avila Jesus | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 17/08/2011 |
Alegre Avila Jesus | Consejero | 05/07/2010 | 17/08/2011 |
Lopez Del Peso Felix | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 17/08/2011 |
Lopez Del Peso Felix | Consejero | 05/07/2010 | 17/08/2011 |
Lopez Del Peso Rafael | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2010 | 17/08/2011 |
Lopez Del Peso Rafael | Secretario | 05/07/2010 | 17/08/2011 |
Lopez Del Peso Rafael | Consejero | 05/07/2010 | 17/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A 7 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Nif:B85560506
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Magdaleno Carmona Antonia
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:08/04/2011
Número Procedimiento Concursal:90/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26140
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-471146
Inscripción:
7
Fecha Inscripción06/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A 7 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Nif:B85560506
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:
Fecha de Resolución:08/04/2011
Número Procedimiento Concursal:90/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26140
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-471146
Inscripción:
7
Fecha Inscripción06/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A 7 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Nif:B85560506
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJJO
Fecha de Resolución:04/09/2020
Número Procedimiento Concursal:90/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26140
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-471146
Inscripción:
7
Fecha Inscripción06/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A 7 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A B (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUPERIA SUPERMERCADOS SL
Nif:B85560506
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:3
Juez / Ponente:DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Parte Dispositiva:
FINALIZADA LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL. APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION. QUEDAN EN SUSPENSO LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DEL.CONCURSADO. DISUELTA LA SOCIEDAD CESANDO SUS ADMINISTRADORES, QUE SERAN SUSTITUIDOS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL
Fecha de Resolución:03/07/2012
Número Procedimiento Concursal:90/2011
Datos Registrales:
Tomo:
26140
Libro:
0
Folio:
98
Hoja:
8-471146
Inscripción:
B
Fecha Inscripción16/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A B (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 98, S 8, H M 471146, I/A B (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 97, S 8, H M 471146, I/A 6 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 97, S 8, H M 471146, I/A 6 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26140 , F 97, S 8, H M 471146, I/A 6 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-28