SUPERCAÑAVATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Machado, 55
Código Postal 41350
Municipio Villanueva del Río y Minas
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPERCAÑAVATE SL
CIF B90043373
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 03/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cañavate Rodriguez Angel Pastor
VINCULACIONES DE SUPERCAÑAVATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPERCAÑAVATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañavate Rodriguez Angel Pastor | Socio Unico | 04/01/2013 | 31/08/2021 |
Cañavate Rodriguez Angel Pastor | Administrador Unico | 04/01/2013 | 31/08/2021 |
Cañavate Rodriguez Angel Pastor | Socio único | 31/08/2021 | |
Cañavate Rodriguez Angel Pastor | Liquidador Unico | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
ACTOS BORME DE SUPERCAÑAVATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 2 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-41
Dirección:C/ ANTONIO MACHADO 55 - CP. 41350 (VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS)
Comienzo de operaciones:03/01/13
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor yal por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5628 , F 203, S 8, H SE 95616, I/A 1 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-41