SUPER TRI XXI SL
Provincia Las Palmas
Razón Social SUPER TRI XXI SL
CIF B35884899
Capital Social 1665223.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE SUPER TRI XXI SL
VINCULACIONES DE SUPER TRI XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPER TRI XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Garcia Marcos | Administrador Solidario | 17/07/2023 |
ACTOS BORME DE SUPER TRI XXI SL
- Dada la dimisión del administrador solidario don Alberto Torrecillas Ramos, se deja reducido el numero de administradores que integran el órgano de administración a DOS Administradores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 16, S 8, H IL 8173, I/A 8 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 16, S 8, H IL 8173, I/A 8 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 15, S 8, H IL 8173, I/A 7 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 15, S 8, H IL 8173, I/A 7 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 15, S 8, H IL 8173, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 15, S 8, H IL 8173, I/A 6 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : ARTICULO 5º.- CAPITAL SOCIAL. . ARTICULO 9. ACUERDOS DE LOS SOCIOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 14, S 8, H IL 8173, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-35
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.662.213,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.665.223,00 | Euros |
Porcentaje: | 55.223,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 14, S 8, H IL 8173, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 14, S 8, H IL 8173, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 346 , F 14, S 8, H IL 8173, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-35