SUPER ANIMAL CORPORATE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda General Peron, 40
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUPER ANIMAL CORPORATE SL
CIF B87976692
Capital Social 526500.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 04/12/2017
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario DENTSU SPAIN SL
VINCULACIONES DE SUPER ANIMAL CORPORATE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUPER ANIMAL CORPORATE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Fernandez Ramon | Consejero | 18/09/2018 | 20/10/2022 |
Arias Yvonne Michelle | Apoderado | 29/10/2019 | 20/10/2022 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Consejero | 18/09/2018 | 20/10/2022 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Consejero Delegado | 18/09/2018 | 20/10/2022 |
Camarinha Freire De Andrade Andre | Vicepresidente | 18/09/2018 | 20/10/2022 |
Cocero Mora Elena Victoria | Vicesecretario No Consejero | 29/10/2019 | 20/10/2022 |
De La Fuente Chiscano Marta | Secretario No Consejero | 21/12/2018 | 20/10/2022 |
DENTSU SPAIN SL | Socio Unico | 19/11/2020 | 20/10/2022 |
Gamez Carrasco Helena Sonia | Apoderado | 29/10/2019 | 20/10/2022 |
Gamez Carrasco Helena Sonia | Consejero | 18/09/2018 | 20/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUPER ANIMAL CORPORATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 35, S 8, H M 661680, I/A 12 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 35, S 8, H M 661680, I/A 12 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
- Se disuelve y extingue la sociedad al haber sido absorbida por la sociedad domiciliada en Madrid denominada " Animal Media SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 35, S 8, H M 661680, I/A 12 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 35, S 8, H M 661680, I/A 12 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 35, S 8, H M 661680, I/A 12 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-28
- En fecha 30/06/2022, ha sido firmado el proyecto de fusión de la sociedad ANIMAL MEDIA SL, como sociedad absorbente, y como sociedades absorbidas. SUPER ANIMAL CORPORATE SL, y THE STORY LAB SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37043 , F 173, S 8, H M 661680, I/A 1-M (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
- C/ GENERAL PERON 40 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 35, S 8, H M 661680, I/A 11 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 34, S 8, H M 661680, I/A 10 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 14 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39716 , F 34, S 8, H M 661680, I/A 9 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
- C/ FERNANDEZ DE LA HOZ 52 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37043 , F 181, S 8, H M 661680, I/A 8 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-28