SUNTECHNICS COMPONENTES SOLARES SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social SUNTECHNICS COMPONENTES SOLARES SA
CIF A99221921
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Fecha de Constitución 01/09/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUNTECHNICS COMPONENTES SOLARES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNTECHNICS COMPONENTES SOLARES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laborda Pardos Fernando | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 01/09/2014 |
Pozo Martin Jorge | Administrador Solidario | 27/06/2013 | 01/09/2014 |
Bernad Gracia Jose | Apoderado | 30/12/2009 | 21/04/2014 |
ACTOS BORME DE SUNTECHNICS COMPONENTES SOLARES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 3, S 8, H Z 47468, I/A 5 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 3, S 8, H Z 47468, I/A 5 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 3, S 8, H Z 47468, I/A 5 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 3, S 8, H Z 47468, I/A 4 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 3, S 8, H Z 47468, I/A 3 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3665 , F 2, S 8, H Z 47468, I/A 2 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-171-50