SUNSCAN HOTEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Minerva, 15
Código Postal 07400
Municipio Alcúdia
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUNSCAN HOTEL SL
CIF B57730418
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros alojamientos
Fecha de Constitución 24/10/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario HOTELES SUNWING SA
VINCULACIONES DE SUNSCAN HOTEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNSCAN HOTEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Callow David Frank | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2011 | 10/12/2015 |
Cardona Torres Jose Manuel | Secretario No Consejero | 16/12/2011 | 10/12/2015 |
Grandell Peter Vilhelm | Consejero | 16/12/2011 | 10/12/2015 |
Grandell Peter Vilhelm | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2011 | 10/12/2015 |
Hakansson Marie Ann Christine | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2011 | 10/12/2015 |
Hernandez Ramos Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2011 | 10/12/2015 |
HOTELES SUNWING SA | Socio Unico | 12/12/2011 | 10/12/2015 |
HOTELES SUNWING SA | Socio único | 10/12/2015 | |
Massanet Font Tomas | Consejero | 16/12/2011 | 10/12/2015 |
Massanet Font Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2011 | 10/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUNSCAN HOTEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 156, S 8, H PM 68358, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 156, S 8, H PM 68358, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 156, S 8, H PM 68358, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 156, S 8, H PM 68358, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Socio único
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 156, S 8, H PM 68358, I/A 6 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 155, S 8, H PM 68358, I/A 5 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2480 , F 155, S 8, H PM 68358, I/A 4 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-07
- Con ocasión de la inclusión de los nuevos artículos 23 a 27, ambos inclusive, la numeración de los actuales artículos 23 y siguientes de los Estatutos quedará como se indicará
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 214, S 8, H PM 68358, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: Se cambia la estructura del órgano de administración, y, seda nueva redacción a los artículos 22º al 27º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 214, S 8, H PM 68358, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 214, S 8, H PM 68358, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-07