SUNNY VILLAGE MARBELLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL CARMEN, URB. DONCEILLA BEACH, BLOQUE HERM
Municipio Estepona
Provincia Málaga
Razón Social SUNNY VILLAGE MARBELLA SL
CIF B93142321
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/07/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tovmach Anatoly
VINCULACIONES DE SUNNY VILLAGE MARBELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNNY VILLAGE MARBELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tovmach Anatoly | Liquidador | 07/04/2015 | 07/04/2015 |
Tovmach Anatoly | Socio Unico | 22/05/2012 | 07/04/2015 |
Tovmach Anatoly | Administrador Unico | 22/05/2012 | 07/04/2015 |
RAGOL INVERSIONES SL | Socio Unico | 04/08/2011 | 22/05/2012 |
RAGOL INVERSIONES SL | Administrador Unico | 04/08/2011 | 22/05/2012 |
ACTOS BORME DE SUNNY VILLAGE MARBELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 14, S 8, H MA110291, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 14, S 8, H MA110291, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 14, S 8, H MA110291, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 14, S 8, H MA110291, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-29
- AVDA DEL CARMEN, URB. DONCEILLA BEACH, BLOQUE HERM (ESTEPONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 13, S 8, H MA110291, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 13, S 8, H MA110291, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 13, S 8, H MA110291, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 13, S 8, H MA110291, I/A 2 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 13, S 8, H MA110291, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4914, L 3822, F 13, S 8, H MA110291, I/A 1 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-29