SUNLIGHT ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Casalduch, 36
Código Postal 12005
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUNLIGHT ENERGY SL
CIF B12775557
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VALFORTEC MANTENIMIENTO SL
Propietario VALFORTEC SOLAR SL
VINCULACIONES DE SUNLIGHT ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNLIGHT ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALFORTEC MANTENIMIENTO SL | Administrador Unico | 27/04/2011 | 18/06/2015 |
VALFORTEC SOLAR SL | Socio Unico | 24/10/2014 | 18/06/2015 |
FOTOVOLTAICA RENOVABLE 45 SL | Socio Unico | 24/10/2014 | 24/10/2014 |
Gimeno Vives Alberto | Administrador Solidario | 27/04/2011 | |
Verdoy Benet Josefa | Administrador Solidario | 27/04/2011 |
ACTOS BORME DE SUNLIGHT ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 174, S 8, H CS 29240, I/A 5 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 174, S 8, H CS 29240, I/A 5 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-12
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 173, S 8, H CS 29240, I/A 4 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 173, S 8, H CS 29240, I/A 3 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- AVDA CASALDUCH 36 (CASTELLON DE LA PLANA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 173, S 8, H CS 29240, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-12
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: CAMBIO DOMICILIO. MOD. ART.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 173, S 8, H CS 29240, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 173, S 8, H CS 29240, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446, L 1008, F 173, S 8, H CS 29240, I/A 2 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-12