SUNIL VASWANI SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GALICIA, URBANIZACION LA PINEDA, TORVISCAS ALTO
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social SUNIL VASWANI SL
CIF B38992459
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 06/08/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Vaswani Vaswani Sunil Prahlad
VINCULACIONES DE SUNIL VASWANI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNIL VASWANI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Matani Matani Priti Motiram | Apoderado Solidario | 28/09/2009 | 21/01/2013 |
Matani Matani Puneet Moti | Apoderado Solidario | 28/09/2009 | 21/01/2013 |
Vaswani Vaswani Sunil Prahlad | Socio Unico | 28/09/2009 | 21/01/2013 |
Vaswani Vaswani Sunil Prahlad | Administrador Unico | 28/09/2009 | 21/01/2013 |
Vaswani Vaswani Sunil Prahlad | Liquidador | 21/01/2013 | 21/01/2013 |
ACTOS BORME DE SUNIL VASWANI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 109, S 8, H TF 46361, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 109, S 8, H TF 46361, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 109, S 8, H TF 46361, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 109, S 8, H TF 46361, I/A 3 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 109, S 8, H TF 46361, I/A 2 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 107, S 8, H TF 46361, I/A 1 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 107, S 8, H TF 46361, I/A 1 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38
Dirección:C/ GALICIA, URBANIZACION LA PINEDA, TORVISCAS ALTO (ADEJE)
Comienzo de operaciones:06/08/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la importación, exportación, representación, distribución, comercialización y venta al mayor o al detalle, de todo tipo de aparatos, artículos, materiales y productos relacionados con la óptica, fotografía, aparatos de radio, videos, televisión, ordenadores y demás
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 107, S 8, H TF 46361, I/A 1 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-38