SUNDIRA PROJECT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Dos La Red Cincuenta Y, 52
Código Postal 41500
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Razón Social SUNDIRA PROJECT SL
CIF B90383332
Capital Social 3947548.0 Euros
Fecha de Constitución 08/06/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario ABSOLUTE HISPALIS SL
VINCULACIONES DE SUNDIRA PROJECT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNDIRA PROJECT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABSOLUTE HISPALIS SL | Socio Unico | 29/04/2019 | 04/10/2019 |
Canovas Baena Marcos | Administrador Unico | 29/04/2019 | 04/10/2019 |
Canovas Baena Marcos | Liquidador Unico | 04/10/2019 | 04/10/2019 |
CIENTO DOS TONELADAS DE CARBON SL | Socio único | 04/10/2019 | |
Perez Baena David | Administrador Unico | 31/12/2018 | 29/04/2019 |
Perez Baena David | Socio Unico | 11/01/2019 | 17/01/2019 |
Garcia Pastrana Maria Elena | Administrador Unico | 02/07/2018 | 31/12/2018 |
ACTOS BORME DE SUNDIRA PROJECT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 222, S 8, H SE118293, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 222, S 8, H SE118293, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 222, S 8, H SE118293, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 222, S 8, H SE118293, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 222, S 8, H SE118293, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 222, S 8, H SE118293, I/A 7 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 221, S 8, H SE118293, I/A 6 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 221, S 8, H SE118293, I/A 6 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 221, S 8, H SE118293, I/A 5 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-41
- "fabricación y elaboración, comercialización, distribución, venta al por mayor y por menor de cerveza, consultoría y project management de fabricación de cerveza, estudios de mercado de la industria cervecera y gestión de patrimonio marcario de la industria cervecera,"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 219, S 8, H SE118293, I/A 4 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-41