SUNDANCE SPAIN HOLDINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villanueva, 29
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUNDANCE SPAIN HOLDINGS SL
CIF B85841369
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 21/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUNDANCE SPAIN HOLDINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNDANCE SPAIN HOLDINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lin Yo-chen | Representante | 21/05/2012 | 12/12/2016 |
LUPICINIO RODRIGUEZ SHANON SL | Administrador Unico | 12/01/2010 | 12/12/2016 |
LUPICINIO RODRIGUEZ SHANON SL | Liquidador | 12/12/2016 | 12/12/2016 |
Martin De Celis Maria Pilar | Representante | 12/01/2010 | 21/05/2012 |
ACTOS BORME DE SUNDANCE SPAIN HOLDINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 25, S 8, H M 492475, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 25, S 8, H M 492475, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 25, S 8, H M 492475, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 25, S 8, H M 492475, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 12. Cierre del Ejercicio a 30 deSeptiembre.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 24, S 8, H M 492475, I/A 3 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 24, S 8, H M 492475, I/A 2 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 24, S 8, H M 492475, I/A 2 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 22, S 8, H M 492475, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28
Dirección:C/ VILLANUEVA Nº 29 (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/12/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE OTRAS ENTIDADES NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL Y RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27332 , F 22, S 8, H M 492475, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-28