SUNCO GREEN INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Razón Social SUNCO GREEN INVESTMENTS SL
CIF B01798404
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/07/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario SUNCO CAPITAL GREEN ENERGY INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE SUNCO GREEN INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUNCO GREEN INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artiga Amat Antonio | Administrador Unico | 13/01/2021 | 28/04/2023 |
Artiga Amat Antonio | Apoderado | 14/10/2022 | 28/04/2023 |
Campdera Gutierrez Enrique | Apoderado | 24/10/2022 | 28/04/2023 |
Campdera Gutierrez Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/04/2021 | 28/04/2023 |
Campdera Gutierrez Enrique | Apoderado | 14/10/2022 | 28/04/2023 |
Esteban Leoz Patricia | Apoderado | 24/10/2022 | 28/04/2023 |
Fondevila Nadal Javier | Liquidador | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado Solidario | 19/02/2021 | 28/04/2023 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado | 24/10/2022 | 28/04/2023 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado Solidario | 22/04/2021 | 28/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUNCO GREEN INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 117, S 8, H M 723515, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 117, S 8, H M 723515, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 117, S 8, H M 723515, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 117, S 8, H M 723515, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 115, S 8, H M 723515, I/A 7 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 114, S 8, H M 723515, I/A 6 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 112, S 8, H M 723515, I/A 4 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 112, S 8, H M 723515, I/A 3 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 111, S 8, H M 723515, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40782 , F 111, S 8, H M 723515, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-28