SUN TO MARKET SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Gregorio Peces Barba, 1
Código Postal 28919
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
CIF B85592129
Capital Social 5393.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 13/01/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lincke Karl Henrich | Secretario No Consejero | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Mariscal Flores Miguel | Vicesecretario No Consejero | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Serrano Dorado Jose Enrique | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Serrano Dorado Jose Enrique | Consejero | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Villa Ontoria Maria Isabel | Consejero | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Wiesenberg Ralf | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Wiesenberg Ralf | Presidente | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Wiesenberg Ralf | Consejero | 01/06/2010 | 30/12/2014 |
Serrano Dorado Jose Enrique | Administrador Solidario | 07/10/2009 | 01/06/2010 |
Wiesenberg Ralf | Administrador Solidario | 07/10/2009 | 01/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 166, S 8, H M 473736, I/A 5 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
Nif:B85592129
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:DE MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:08/10/2014
Número Procedimiento Concursal:768/2014
Datos Registrales:
Tomo:
26288
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-473736
Inscripción:
5
Fecha Inscripción30/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 166, S 8, H M 473736, I/A 5 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
Nif:B85592129
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:08/10/2014
Número Procedimiento Concursal:768/2014
Datos Registrales:
Tomo:
26288
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-473736
Inscripción:
5
Fecha Inscripción30/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 166, S 8, H M 473736, I/A 5 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUN TO MARKET SOLUTIONS SL
Nif:B85592129
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
EL DEUDOR CONSERVARA LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO
Fecha de Resolución:08/10/2014
Número Procedimiento Concursal:768/2014
Datos Registrales:
Tomo:
26288
Libro:
0
Folio:
166
Hoja:
8-473736
Inscripción:
5
Fecha Inscripción30/12/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 166, S 8, H M 473736, I/A 5 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 166, S 8, H M 473736, I/A 5 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-7-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-110-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 165, S 8, H M 473736, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 165, S 8, H M 473736, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 165, S 8, H M 473736, I/A 4 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
- LA CONSULTORIA Y ASESORIA TECNICA Y ECONOMICA DE EMPRESAS Y ENTIDADES FINANCIERAS; DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA EL SECTOR DE ENERGIA;INVERSION EN EMPRESAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DISEÑO Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS Y EQUIPOS PARA EL SECTOR ENERGETICO E INGENIERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26288 , F 164, S 8, H M 473736, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-28