SUN INVEST IBERIA CUATRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUN INVEST IBERIA CUATRO SL
CIF B54224969
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOTOVOLTAICA DE LA MANCHA SL
Propietario FOTOVOLTAICA DE LA MANCHA SL
VINCULACIONES DE SUN INVEST IBERIA CUATRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUN INVEST IBERIA CUATRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 04/07/2019 | 06/02/2020 |
FOTOVOLTAICA DE LA MANCHA SL | Socio Unico | 28/10/2009 | 06/02/2020 |
FOTOVOLTAICA DE LA MANCHA SL | Administrador Unico | 22/12/2010 | 06/02/2020 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 04/07/2019 | 06/02/2020 |
Gozalbo Moragrega Jose Manuel | Apoderado Mancomunado | 17/11/2009 | 06/02/2020 |
Gozalbo Moragrega Jose Manuel | REPR.143 RRM | 22/12/2010 | 06/02/2020 |
Gozalo Moragrega Jose Manuel | Consejero | 28/10/2009 | 06/02/2020 |
Hoekstra Klaas-jetze | Apoderado Mancomunado | 17/11/2009 | 06/02/2020 |
Hoekstra Klaas-jetze | Secretario | 28/10/2009 | 06/02/2020 |
Hoekstra Klaas-jetze | Consejero | 28/10/2009 | 06/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUN INVEST IBERIA CUATRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 69, S 8, H M 699590, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 69, S 8, H M 699590, I/A 3 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
- C/ JENNER 3 4ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39403 , F 69, S 8, H M 699590, I/A 2 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9372, L 6654, F 193, S 8, H V 145177, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9372, L 6654, F 193, S 8, H V 145177, I/A 3 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-131-46
- Don Daniel Parejo del Río, con DNI 52.880.264-K, ha sustituido a Don Jose Manuel Gozalbo Moragrega como representante de "Fotovoltaica de la Mancha SL" en el ejercicio del cargo de Administrador único de "Sun Invest Iberia Cuatro SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9372, L 6654, F 190, S 8, H V 145177, I/A 1/M2 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
- C/ CISCAR 7 1 2 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9372, L 6654, F 193, S 8, H V 145177, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-46
Administrador Unico
Apoderado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41912 , F 159, S 8, H B 395299, I/A 6 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Apoderado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41912 , F 159, S 8, H B 395299, I/A 6 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08