SUMMUM GOLF&TRAVEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 534
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMMUM GOLF&TRAVEL SL
CIF B64857618
Capital Social 253300.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 24/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Auditor ARCOASA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE SUMMUM GOLF&TRAVEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMMUM GOLF&TRAVEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCOASA AUDITORES SLP | Auditor | 27/01/2020 | 17/12/2020 |
Martinez Lopez Nicolas | Liquidador | 13/10/2020 | 17/12/2020 |
Martinez Lopez Pablo | Apoderado | 24/01/2013 | 17/12/2020 |
Saenz Roguera Alberto | Apoderado | 24/01/2013 | 17/12/2020 |
Villar Ribas David | Apoderado | 24/01/2013 | 17/12/2020 |
Martinez Lopez Nicolas | Administrador Unico | 17/01/2013 | 13/10/2020 |
Villar Ribas David | Administrador Unico | 12/07/2012 |
ACTOS BORME DE SUMMUM GOLF&TRAVEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 59, S 8, H M 553237, I/A 7 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 58, S 8, H M 553237, I/A 6 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 58, S 8, H M 553237, I/A 6 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 58, S 8, H M 553237, I/A 6 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Capital Anterior: | 3.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 253.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.575,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 58, S 8, H M 553237, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 58, S 8, H M 553237, I/A 4 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
- agencia de viajes pudiendo desarrollar, de acuerdo con la legislación vigente, las actividades que le son propias: a) La mediación en la venta de billetes o reservas de plazas en toda clase de medios de transporte, así como en las reservas de habitaciones y servicios en las empresas turísticas. b)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 57, S 8, H M 553237, I/A 3 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
- C/ ALCALA 534 - EDIFICIO PEUGEOT (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30744 , F 57, S 8, H M 553237, I/A 2 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40502 , F 217, S 8, H B 365221, I/A 5 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
- AMPLIAR A:LA COMPRA Y VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO Y LA MEDIACION EN LA VENTA DE BILLETES O RESERVAS DE PLAZAS EN TODA CLASE DE MEDIOS DE TRANSPORTE,ASI COMO EN LAS RESERVAS DE HABITACIONES Y SERVICIOS EN LAS EMPRESAS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40502 , F 216, S 8, H B 365221, I/A 4 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08