SUMMER WIND INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Gomez "juanito", 6
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMMER WIND INVESTMENTS SL
CIF B92135466
Capital Social 749288.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUMMER WIND INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMMER WIND INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Budria Serrano Rosalia | Apoderado Solidario | 05/08/2020 | |
Jaime Cardenas Antonia | Apoderado Solidario | 29/04/2016 | 05/08/2020 |
Karjalainen Liisa Kristiina | Apoderado Solidario | 05/08/2020 | |
Makela Pertti Juhani | Administrador Unico | 18/11/2019 | 05/08/2020 |
Makela Pertti Juhani | Liquidador | 05/08/2020 | 05/08/2020 |
Millan Tejon Antonia | Apoderado Solidario | 29/04/2016 | 05/08/2020 |
Makela Pertti Juhani | Administrador Mancomunado | 18/11/2019 | |
Vahvelainen Pirkko Liisa | Administrador Mancomunado | 18/11/2019 |
ACTOS BORME DE SUMMER WIND INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 9 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 8 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 8 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 18, S 8, H MA 41870, I/A 8 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 17, S 8, H MA 41870, I/A 7 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-29
- AVDA JUAN GOMEZ "JUANITO" 6 1º - OFICINA 5 (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2534, L 1447, F 17, S 8, H MA 41870, I/A 6 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-29