SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES GLOBALSAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Lugo
Razón Social SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES GLOBALSAN SL
CIF B73555567
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Fecha de Constitución 17/12/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES GLOBALSAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES GLOBALSAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cristobal Jose Gallardo Soler | Liquidador | 01/10/2013 | 01/10/2013 |
Cristobal Jose Gallardo Soler | Administrador Mancomunado | 18/06/2009 | 01/10/2013 |
Juan Pablo Ramirez Santigosa | Administrador Mancomunado | 18/06/2009 | 01/10/2013 |
Ricardo Jose Luis Chamorro Barrionuevo | Administrador Mancomunado | 18/06/2009 | 01/10/2013 |
Cristobal Jose Gallardo Soler | Administrador Solidario | 26/03/2009 | 18/06/2009 |
Juan Pablo Ramirez Santigosa | Administrador Solidario | 18/06/2009 | |
SANEAMIENTOS EMILIO JOSE HERNANDEZ SA | Administrador Solidario | 26/03/2009 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES GLOBALSAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-30
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 4 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 88, S 8, H MU 65948, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-30