SUMINISTROS SAINZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Amadeo Rilova, 2
Código Postal 09500
Municipio Medina de Pomar
Provincia Burgos
Razón Social SUMINISTROS SAINZ SA
CIF A09016072
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUMINISTROS SAINZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS SAINZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lillo Flores Jose Luis | Administrador Concursal | 08/10/2015 | 18/06/2019 |
Sainz Baranda Jose Ignacio | Administrador Unico | 31/05/2011 | 10/12/2015 |
Diez Martinez Maria Angeles | Administrador Mancomunado | 23/12/2009 | 31/05/2011 |
Sainz Baranda Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 23/12/2009 | 31/05/2011 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS SAINZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 18 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Lillo Flores Jose Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:05/06/2015
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
18
Fecha Inscripción18/06/2019
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 18 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:IÑIGO HERRERO ELEJALDE
Fecha de Resolución:11/01/2018
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
18
Fecha Inscripción18/06/2019
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 18 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BURGOS
Juez / Ponente:IÑIGO HERRERO ELEJALDE
Fecha de Resolución:11/01/2018
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
18
Fecha Inscripción18/06/2019
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 18 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-09
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 17 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:29/09/2015
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
17
Fecha Inscripción10/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 17 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 17 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Lillo Flores Jose Luis
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:05/06/2015
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
16
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:05/06/2015
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
16
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-09
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SUMINISTROS SAINZ SA
Nif:A09016072
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 BURGOS
Número:1
Juez / Ponente:TAPIA LOPEZ
Fecha de Resolución:05/06/2015
Número Procedimiento Concursal:457/2015
Datos Registrales:
Tomo:
636
Libro:
427
Folio:
16
Hoja:
8-734
Inscripción:
16
Fecha Inscripción08/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Burgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 636, L 427, F 16, S 8, H BU 734, I/A 16 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-09