SUMINISTROS PEIRON SL - EXTINGUIDA
Provincia Teruel
Razón Social SUMINISTROS PEIRON SL
CIF B44196210
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 06/02/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Oller Castello Jaime
VINCULACIONES DE SUMINISTROS PEIRON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS PEIRON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Namoussi Nadia | Administrador Unico | 15/04/2016 | 09/03/2022 |
Oller Castello Jaime | Apoderado | 01/08/2011 | 09/03/2022 |
Oller Castello Jaime | Socio Unico | 01/08/2011 | 09/03/2022 |
Oller Castello Jaime | Apoderado | 15/04/2016 | 09/03/2022 |
Oller Castello Jaime | Liquidador | 09/03/2022 | 09/03/2022 |
Blesa Gomez Ester | Administrador Unico | 01/08/2011 | 15/04/2016 |
Oller Castello Jaime | Administrador Unico | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS PEIRON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 142, S 8, H TE 3683, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 142, S 8, H TE 3683, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 142, S 8, H TE 3683, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 142, S 8, H TE 3683, I/A 8 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 142, S 8, H TE 3683, I/A 7 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 141, S 8, H TE 3683, I/A 6 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 141, S 8, H TE 3683, I/A 6 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-44
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 141, S 8, H TE 3683, I/A 5 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-44
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 211, L 211, F 141, S 8, H TE 3683, I/A 4 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-44