SUMINISTROS PARA HOSTELERIA CENTROS MEDICOS Y RESIDENCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Ferran, 42
Código Postal 08205
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social SUMINISTROS PARA HOSTELERIA CENTROS MEDICOS Y RESIDENCIALES SL
CIF B65034266
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 29/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUMINISTROS PARA HOSTELERIA CENTROS MEDICOS Y RESIDENCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS PARA HOSTELERIA CENTROS MEDICOS Y RESIDENCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alemany Castell Ricardo | Administrador Concursal | 07/06/2011 | 20/11/2015 |
Pascual Bacardit Salvador | Administrador Unico | 13/02/2009 | 07/11/2011 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS PARA HOSTELERIA CENTROS MEDICOS Y RESIDENCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 82, S 8, H B 376420, I/A 6 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 173/2011, AUTO FIRME DE FECHA 10/11/2015, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 82, S 8, H B 376420, I/A 6 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 173/2011, AUTO NUMERO 47/12 FIRME DE FECHA 01/02/2012, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 81, S 8, H B 376420, I/A 5 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 81, S 8, H B 376420, I/A 4 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 173/2011, AUTO FIRME DE FECHA 19/09/2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 81, S 8, H B 376420, I/A 4 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 81, S 8, H B 376420, I/A 4 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 173/2011 SECCION 1 B, AUTO FIRME DE FECHA 29 DE MARZO DE 2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 79, S 8, H B 376420, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 79, S 8, H B 376420, I/A 3 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO:SALVADOR PASCUAL BACARDIT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41031 , F 79, S 8, H B 376420, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08