SUMINISTROS NAVALES DE REDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marina, 21
Código Postal 21001
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMINISTROS NAVALES DE REDES SL
CIF B90111816
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 08/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nuñez Canto Oscar
VINCULACIONES DE SUMINISTROS NAVALES DE REDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS NAVALES DE REDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nuñez Canto Marta | Administrador Unico | 20/09/2019 | 11/12/2023 |
Nuñez Canto Marta | Liquidador Unico | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
Nuñez Canto Oscar | Socio Unico | 15/01/2014 | 11/12/2023 |
Nuñez Canto Oscar | Administrador Unico | 15/01/2014 | 20/09/2019 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS NAVALES DE REDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 16, S 8, H H 25404, I/A 4 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 16, S 8, H H 25404, I/A 4 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 16, S 8, H H 25404, I/A 4 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 16, S 8, H H 25404, I/A 4 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 16, S 8, H H 25404, I/A 4 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 15, S 8, H H 25404, I/A 3 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 15, S 8, H H 25404, I/A 3 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-189-21
- C/ MARINA 21 6º C (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 15, S 8, H H 25404, I/A 2 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-21
- C/ MARINA 21 6º C (HUELVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1136 , F 15, S 8, H H 25404, I/A 1 B (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-21
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de Huelva.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795 , F 65, S 8, H SE 99722, I/A 1D1 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-41