SUMINISTROS MAQUINARIA GALLEGA SL
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social SUMINISTROS MAQUINARIA GALLEGA SL
CIF B15291917
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Teléfono 98 123 23 25
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE SUMINISTROS MAQUINARIA GALLEGA SL
VINCULACIONES DE SUMINISTROS MAQUINARIA GALLEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS MAQUINARIA GALLEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suarez Conde Angel Javier | Administrador Solidario | 07/07/2023 | |
Suarez Conde Julio | Administrador Solidario | 07/07/2023 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS MAQUINARIA GALLEGA SL
- En el Boletín 135 de fecha 18/07/23, con la referencia 03241222023, se omitió el cese de Don Angel Javier Suárez Conde, Don José Ramón García Llorente y Don Julio Suárez Conde, como Consejeros y Miembros del Consejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 7 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 7 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 7 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Otros.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 7 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 7 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 6 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 6 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 825 , F 102, S 8, H C 1153, I/A 6 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-15