SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCOSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Getafe, 17
Código Postal 28981
Municipio Parla
Provincia Madrid
Razón Social SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCOSA SL
CIF B81432478
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCOSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCOSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Sanchez Monica | Administrador Unico | 10/06/2016 | 21/05/2021 |
Moreno Sanchez Monica | Liquidador | 21/05/2021 | 21/05/2021 |
Moreno Suarez Fernando | Apoderado | 15/09/2010 | 10/06/2016 |
Rodriguez Cozar Ascension | Administrador Unico | 19/05/2010 | 10/06/2016 |
Moreno Suarez Fernando | Administrador Unico | 19/05/2010 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS INDUSTRIALES ROCOSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 6 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 20, S 8, H M 174935, I/A 5 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 19, S 8, H M 174935, I/A 4 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11105 , F 19, S 8, H M 174935, I/A 3 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-28