SUMINISTROS INDUSTRIALES QUEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Castro de Elviña, 3
Código Postal 15008
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMINISTROS INDUSTRIALES QUEIS SL
CIF B70580287
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Fecha de Constitución 12/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mosquera Garcia Francisco Javier
VINCULACIONES DE SUMINISTROS INDUSTRIALES QUEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES QUEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mosquera Garcia Francisco Javier | Socio Unico | 13/02/2019 | 20/01/2022 |
Mosquera Garcia Francisco Javier | Administrador Unico | 13/02/2019 | 20/01/2022 |
Mosquera Garcia Francisco Javier | Liquidador | 20/01/2022 | 20/01/2022 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS INDUSTRIALES QUEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-15
Dirección:CALLE CASTRO DE ELVIÑA Número3 2 (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:12/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de oficina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3675 , F 90, S 8, H C 58030, I/A 1 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-15