SUMINISTROS GUME SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aguirre Lehendakari, 137
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social SUMINISTROS GUME SL
CIF B48636302
Actividad Comercio al por mayor de máquinas herramienta
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUMINISTROS GUME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS GUME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mena Camara Maria Isabel | Administrador Unico | 23/04/2012 | 12/01/2018 |
Mena Camara Maria Isabel | Liquidador | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Gutierrez Garcia Luis Antonio | Administrador Unico | 28/01/2011 | 23/04/2012 |
Gutierrez Garcia Luis Antonio | Administrador Solidario | 28/01/2011 | |
Mena Camara Maria Isabel | Administrador Solidario | 28/01/2011 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS GUME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 4 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 4 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 7, S 8, H BI 10613,B , I/ 3 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48