SUMINISTROS ENERGETICOS ALBACETE SL - EXTINGUIDA
Provincia Albacete
Razón Social SUMINISTROS ENERGETICOS ALBACETE SL
CIF B02174506
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Página Web www.energeticosalbacete.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE SUMINISTROS ENERGETICOS ALBACETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS ENERGETICOS ALBACETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cantos Molina Juan Antonio | Liquidador | 19/01/2016 | 12/04/2016 |
Cantos Molina Juan Antonio | Administrador Unico | 16/07/2009 | 19/01/2016 |
Cantos Molina Juan Antonio | Administrador Solidario | 16/07/2009 | |
Cantos Romero Antonio | Administrador Solidario | 16/07/2009 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS ENERGETICOS ALBACETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 887, L 651, F 39, S 8, H AB 3357, I/A 7 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 887, L 651, F 39, S 8, H AB 3357, I/A 7 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 887, L 651, F 39, S 8, H AB 3357, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 887, L 651, F 39, S 8, H AB 3357, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 887, L 651, F 39, S 8, H AB 3357, I/A 6 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-153-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-152-02
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 17º.- 1.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION: La gesti'no y representación de la Sociedad se encomendará por la Junta General, en virtudde acuerdo adoptado por las mayorías previstas para la modificación ordinaria de los Estatutos, pero sin que suponga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619, L 383, F 47, S 8, H AB 3357, I/A 5 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 619, L 383, F 47, S 8, H AB 3357, I/A 5 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-02