SUMINISTROS ELECTRICOS VIHERPA SL
Dirección social Calle Juan Picornell, 2
Código Postal 37006
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Razón Social SUMINISTROS ELECTRICOS VIHERPA SL
CIF B37078854
Capital Social 148807.6 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Teléfono 92 312 19 20
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Hernandez Macias Vicente Antonio
Propietario Hernandez Macias Vicente Antonio
ORGANIGRAMA DE SUMINISTROS ELECTRICOS VIHERPA SL
VINCULACIONES DE SUMINISTROS ELECTRICOS VIHERPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS VIHERPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Macias Vicente Antonio | Socio Unico | 02/09/2020 | |
Hernandez Macias Vicente Antonio | Administrador Unico | 27/05/2019 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS ELECTRICOS VIHERPA SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 29º.- RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. El cargo de administrador será retribuido, tomando como base de cálculo de la retribución una cantidad fija, cuya cuantía será determinada y fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general. La cuantía máxima de asignación anual para
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 61, S 8, H SA 1540, I/A 8 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-37
Capital Anterior: | 135.886,10 | Euros |
Aumento de capital: | 12.921,50 | Euros |
Capital Actual: | 148.807,60 | Euros |
Porcentaje: | 9,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 61, S 8, H SA 1540, I/A 7 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 61, S 8, H SA 1540, I/A 6 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-37
- La fecha correcta de cese de Administradores solidarios de Doña María Montserrat Hernández, Don Vicente Antonio Hernandez Macias y Don vicente Hernández Paredero es de fecha 25 de Marzo de 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 60, S 8, H SA 1540, I/A 5 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 60, S 8, H SA 1540, I/A 5 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 60, S 8, H SA 1540, I/A 5 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 60, S 8, H SA 1540, I/A 5 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-37
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-37
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-37
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-37