SUMINISTROS CORVILLO SL
Dirección social C/ FUENTEOVEJUNA - NAVE 44, POLIGONO DE SAN ANTON
Municipio Belmez
Provincia Córdoba
Razón Social SUMINISTROS CORVILLO SL
CIF B56081771
Capital Social 24000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/11/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE SUMINISTROS CORVILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS CORVILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corvillo Aguilar Ruben Jonas | Administrador Mancomunado | 06/11/2017 | 14/04/2020 |
Corvillo Aguilar Ruben Jonas | Apoderado | 20/11/2017 | 14/04/2020 |
Teresa Gutierrez Pilar | Administrador Mancomunado | 06/11/2017 | 14/04/2020 |
Teresa Gutierrez Pilar | Apoderado | 20/11/2017 | 14/04/2020 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS CORVILLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 195, S 8, H CO 38546, I/A 3 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 195, S 8, H CO 38546, I/A 3 (14/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-77-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 194, S 8, H CO 38546, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 191, S 8, H CO 38546, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-14
Dirección:C/ FUENTEOVEJUNA - NAVE 44, POLIGONO DE SAN ANTON (BELMEZ)
Comienzo de operaciones:02/11/17
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:Compra y venta al por mayor y al menor de productos, componentes, suministros y material eléctrico, climatización y electrónica de cualquier tipo, electrodomésticos y menaje doméstico, desarrollo -y establecimiento de instalaciones eléctricas industriales y domésticas, desarrollo y fabricación de si
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 191, S 8, H CO 38546, I/A 1 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-14