SUMINISTROS AGRICOLAS TRAJANO SL - EXTINGUIDA
Municipio Los Palacios y Villafranca
Provincia Sevilla
Razón Social SUMINISTROS AGRICOLAS TRAJANO SL
CIF B41357708
Actividad Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados
Auditor MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP
VINCULACIONES DE SUMINISTROS AGRICOLAS TRAJANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMINISTROS AGRICOLAS TRAJANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomez Fermin | Administrador Solidario | 15/07/2016 | |
Garcia Gomez Fermin | Liquidador Mancomunado | 15/07/2016 | 15/07/2016 |
MAF AUDITORES SLP | Auditor | 13/01/2011 | 15/07/2016 |
Martinez Polo Miguel | Administrador Solidario | 15/07/2016 | |
Martinez Polo Miguel | Liquidador Mancomunado | 15/07/2016 | 15/07/2016 |
Martinez Velasco Jose Luis | Administrador Solidario | 15/07/2016 | |
Martinez Velasco Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 15/07/2016 | 15/07/2016 |
MOORE IBERGRUP AUDITORES SAP | Auditor | 19/12/2012 | 15/07/2016 |
ACTOS BORME DE SUMINISTROS AGRICOLAS TRAJANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 10 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 10 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 10 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-41
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 10 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-41
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 10 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 9 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-29-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768 , F 19, S 8, H SE 14146, I/A 8 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-195-41