SUMELVA CORDOBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eladio Salinero de los Santos, 2
Código Postal 06011
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social SUMELVA CORDOBA SL
CIF B06506505
Capital Social 1088000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 02/04/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUMELVA CORDOBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMELVA CORDOBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Luis Suarez Romero | Liquidador | 08/07/2020 | 18/05/2021 |
Juan Luis Suarez Romero | Administrador Solidario | 08/07/2020 | |
Suarez Martinez Ana Isabel | Administrador Solidario | 05/09/2011 | 08/07/2020 |
Pineda Ramos Antonio Jesus | Administrador Solidario | 05/09/2011 |
ACTOS BORME DE SUMELVA CORDOBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 135, S 8, H BA 18914, I/A 7 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-06
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 134, S 8, H BA 18914, I/A 6 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 134, S 8, H BA 18914, I/A 6 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 134, S 8, H BA 18914, I/A 6 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-06
- Otras modificaciones estatutarias: El cargo de administrador será retribuido mediante una cantidad fija que se determinará para cada ejercicio por la junta general.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 134, S 8, H BA 18914, I/A 5 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 134, S 8, H BA 18914, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-06
Capital Anterior: | 475.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 613.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.088.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 129,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 134, S 8, H BA 18914, I/A 4 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 133, S 8, H BA 18914, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 404 , F 133, S 8, H BA 18914, I/A 3 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-06