SUMBA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Zona Franca, 111
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMBA SA
CIF A08372443
Capital Social 180901.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SUMBA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMBA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Folch Rusiñol Corachan Joaquin | Apoderado Solidario | 02/05/2016 | 19/11/2020 |
Folch Rusiñol Faixat Alberto | Administrador Solidario | 02/05/2016 | 19/11/2020 |
Folch Rusiñol Faixat Alberto | Liquidador | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Folch Rusiñol Faixat Joaquin | Administrador Solidario | 02/05/2016 | 19/11/2020 |
Folch Rusiñol Faixat Joaquin | Liquidador | 19/11/2020 | 19/11/2020 |
Hernandez Rovira Albert | Apoderado Solidario | 28/07/2017 | 19/11/2020 |
Rovira Sans Jose | Apoderado | 19/03/2010 | 28/07/2017 |
Hernandez Piquer Antonio | Apoderado | 02/05/2016 | |
Llatcha Melis Miguel | Administrador Unico | 28/02/2011 | 02/05/2016 |
Montserrat Llorente Angel | Apoderado | 02/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SUMBA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 44, S 8, H B 18025, I/A 32 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 44, S 8, H B 18025, I/A 32 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 44, S 8, H B 18025, I/A 32 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-08
Capital Anterior: | 162.871,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.030,00 | Euros |
Capital Actual: | 180.901,00 | Euros |
Porcentaje: | 11,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 43, S 8, H B 18025, I/A 31 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
- PS DE LA ZONA FRANCA Num.111 P.11 PTA.D (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 43, S 8, H B 18025, I/A 30 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 42, S 8, H B 18025, I/A 29 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 42, S 8, H B 18025, I/A 29 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-08
- MODIFICACION DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, COMPRENDIDA DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y CONSECUENTE MODIFICACION DEL CODIGO CNAE CORRESPONDIENTE A LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45334 , F 41, S 8, H B 18025, I/A 28 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31713 , F 60, S 8, H B 18025, I/A 27 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31713 , F 60, S 8, H B 18025, I/A 27 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-08