SUMBA PV II SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 26
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SUMBA PV II SL
CIF B25685082
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 03/03/2009
Página Web www.ae3000.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CRUANORNA SL
VINCULACIONES DE SUMBA PV II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUMBA PV II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUANORNA SL | Socio Unico | 27/02/2015 | 19/11/2015 |
Perez Marcos Oscar | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 19/11/2015 |
Perez Marcos Oscar | Administrador Unico | 19/11/2015 | |
ALTERNATIVA ENERGETICA 3000 SL | Socio Unico | 20/04/2009 | 27/02/2015 |
Pellicer Ambert Jordi | Administrador Solidario | 20/04/2009 | 27/02/2015 |
Pinos Crespo Francesc | Administrador Solidario | 20/04/2009 | 27/02/2015 |
ACTOS BORME DE SUMBA PV II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 166, S 8, H M 596468, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 166, S 8, H M 596468, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 166, S 8, H M 596468, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- C/ SERRANO NUMERO 26, 6& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 163, S 8, H M 596468, I/A 2 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
- Otras modificaciones estatutarias: REFUNDICION DE ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33144 , F 163, S 8, H M 596468, I/A 2 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 47, S 8, H L 23618, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
- Artículo de los estatutos: 8. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 47, S 8, H L 23618, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 47, S 8, H L 23618, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 47, S 8, H L 23618, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-25