SULLEN LAB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 37
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SULLEN LAB SL
CIF B87394755
Capital Social 25000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 14/10/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SULLEN TRADE SL
VINCULACIONES DE SULLEN LAB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SULLEN LAB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrios Gutierrez Arturo Jesus | Liquidador | 15/03/2022 | 15/03/2022 |
Barrios Gutierrez Arturo Jesus | Administrador Solidario | 30/10/2015 | 15/03/2022 |
Gutierrez Segura Jesus Federico | Administrador Solidario | 25/01/2021 | 15/03/2022 |
SULLEN TRADE SL | Socio Unico | 25/01/2021 | 15/03/2022 |
Yañez Fernandez Eliseo | Administrador Solidario | 30/10/2015 | 25/01/2021 |
ACTOS BORME DE SULLEN LAB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 3 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 146, S 8, H M 611809, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 144, S 8, H M 611809, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Dirección:AVDA DE LA INDUSTRIA 37-39 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:14/10/15
Capital:25.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la fabricación, arreglos, intermediación, así como el comercio al por mayor y menor, de artículos textiles incluida la piel. Quedan excluidas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales, autorizaciones o cualificaciones de profesionales..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 144, S 8, H M 611809, I/A 1 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28