SUKIKER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Blas, S/N
Código Postal 01171
Municipio Legutio
Provincia Áraba/Alava
Razón Social SUKIKER SL
CIF B01448968
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/10/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GIRALDO FOOD GROUP SL
VINCULACIONES DE SUKIKER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SUKIKER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giraldo Cuadrado Adolfo | Liquidador Solidario | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
Giraldo Cuadrado Adolfo | Administrador Solidario | 11/12/2009 | 14/11/2019 |
Giraldo Cuadrado Patxi | Liquidador Solidario | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
Giraldo Cuadrado Patxi | Administrador Solidario | 11/12/2009 | 14/11/2019 |
GIRALDO FOOD GROUP SL | Socio Unico | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
ACTOS BORME DE SUKIKER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 15, S 8, H VI 14562, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 15, S 8, H VI 14562, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-01
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 15, S 8, H VI 14562, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-01
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 15, S 8, H VI 14562, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-01
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 15, S 8, H VI 14562, I/A 2 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-154-01
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-180-01
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 11, S 8, H VI 14562, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-01
Dirección:AVDA SAN BLAS, S/N, NAVE 7. (LEGUTIANO)
Comienzo de operaciones:03/10/08
Capital:12.000,00 Euros
Objeto social:La elaboración de productos alimenticios. Comercio al por mayor y al por menor de toda clase de productos alimenticios y bebidas. Adquisición, tenencia, administración y enajenación de toda clase de títulos, valores mobiliarios y activos financieros. La ordenación, urbanización, construcción general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 11, S 8, H VI 14562, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-01